Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Have | 01.05.1991 | 05.04.2018 | direktion |
Jørn Moesgaard Larsen | 01.05.1991 | 26.02.1998 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1991 | 17.12.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Moesgaard Larsen | 01.07.2011 | 05.04.2018 | formand |
Jens Hagbard Hansen | 06.05.2009 | 01.07.2011 | formand |
Bent Ingemar Christensen | 01.05.1991 | 05.04.2018 | bestyrelse |
Jan Have | 01.05.1991 | 05.04.2018 | bestyrelse |
Kurt Nielsen | 01.05.1991 | 15.02.2000 | bestyrelse |
Lars Bo Ive | 01.05.1991 | 09.02.1999 | bestyrelse |
Knud Dalbøge Andersen | 01.05.1991 | 26.02.1998 | bestyrelse |
Henrik Sigurd Mahler | 01.05.1991 | 14.10.1996 | bestyrelse |
Erik Preben Mejer | 01.05.1991 | 14.10.1996 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1991 | 17.12.1993 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1991 | 17.12.1993 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1991 | 17.12.1993 | formand |