Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jes Tougaard Gram | 10.05.1995 | 08.09.2003 | direktion |
Birgit Andersen | 01.05.1991 | 10.05.1995 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1991 | 17.09.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Anker Rasmussen | 01.05.1991 | 10.05.1995 | bestyrelse |
Finn Helge Baunø Nielsen | 01.05.1991 | 10.05.1995 | bestyrelse |
Birgit Andersen | 01.05.1991 | 10.05.1995 | bestyrelse |