Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-08-05 fjernes Navne: WORK RESEARCH CENTRE (COPENHAGEN) ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergårdsvej 50, 3500 Værløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Direktion: Gerard Michael Ryan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Navne: WORK RESEARCH CENTRE (COPENHAGEN) ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-18 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1684 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-18 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-18 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive service og konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 tilføjes Vedtægter: 1991-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergårdsvej 50, 3500 Værløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1684 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)