Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-04-11 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1717 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-13 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1717 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Vedtægter: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)