Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ebbe Leer | 01.07.1997 | 10.09.1998 | direktion |
Jimmi Enevoldsen | 01.06.1991 | 01.07.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ove Kloch | 30.05.1997 | 10.09.1998 | bestyrelse |
Anders Pedersen | 30.06.1996 | 30.05.1997 | bestyrelse |
Ebbe Leer | 01.06.1991 | 10.09.1998 | bestyrelse |
Niels Anton Aage | 01.06.1991 | 10.09.1998 | bestyrelse |
Niels Breining | 01.06.1991 | 30.06.1996 | formand |
Per Hartmann | 01.06.1991 | 20.05.1996 | bestyrelse |
Anders Pedersen | 01.06.1991 | 15.09.1995 | bestyrelse |
Vilhelm Bruun de Neergaard | 01.06.1991 | 18.08.1994 | bestyrelse |
Christian Als | 01.06.1991 | 18.08.1994 | bestyrelse |
Ole Knud Jeppesen | 01.06.1991 | 18.08.1994 | bestyrelse |