Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-08-13 fjernes Navne: VB I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerled 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Direktion: Philip Baruch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-02 fjernes Direktion: Niels Werner Baunsøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, finansiering og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-23 tilføjes Vedtægter: 1991-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-18 tilføjes Navne: VB I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-17 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1748 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-17 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-17 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerled 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1748 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)