Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-10-22 fjernes Navne: MURERFIRMAET ASTRUP & THOMSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-07 fjernes Direktion: Niels Bent Astrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-07 fjernes Revisor: EJ AF 1/4-01 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-07 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-25 tilføjes Vedtægter: 1995-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 fjernes Direktion: Niels Bent Astrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 fjernes Direktion: Søren Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-04 tilføjes Navne: MURERFIRMAET ASTRUP & THOMSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-03 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1641 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-03 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-03 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1641 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, EJ AF 1/4-01 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)