Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttehusgade 34, 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2014-01-07 fjernes Direktion: Leo Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2014-01-07 fjernes Kontaktoplysninger: leo.pedersen@ronberg-it.dk (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2014-01-07 fjernes Navne: RØNBERG IT ApS (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2014-01-07 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 fjernes Stiftere: HAFCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2010-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttehusgade 34, 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2010-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stejlbjergparken 14, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: leo.pedersen@ronberg-it.dk (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stejlbjergparken 14, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stejlbjergparken 14, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2005-06-28)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stejlbjergparken 14, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2005-06-28)
Den 2005-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2004-08-31)
Den 2005-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, rådgivnings- og konsulentvirksomhed, udlejning og anden beslægtet virksomhed, samt erhvervelse og besiddelse af kapitalinteresser, der driver beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 tilføjes Vedtægter: 2005-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 tilføjes Direktion: Leo Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 fjernes Direktion: Hanne Rønberg Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2004-08-31)
Den 2004-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Havnevej 12, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-26 tilføjes Direktion: Hanne Rønberg Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-26 fjernes Direktion: Leo Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-26 tilføjes Navne: RØNBERG IT ApS (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2004-08-25 fjernes Navne: RØNBERG INFORMATIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET PELAGOS, Sven Westergaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-10 tilføjes Revisor: Sven Westergaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Navne: RØNBERG INFORMATIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-31 fjernes Direktion: Inger Halskov Fjelsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-31 fjernes Navne: KTM 100306-91 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EIGIL BRUHN V/STATS.AUT. REVISOR STEEN JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Havnevej 12, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-03 tilføjes Direktion: Inger Halskov Fjelsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-03 tilføjes Navne: KTM 100306-91 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EIGIL BRUHN V/STATS.AUT. REVISOR STEEN JENSEN, AKTIESELSKABET PELAGOS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 tilføjes Stiftere: HAFCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-13)
Den 1991-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)