Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Bundgaard | 01.01.1991 | 31.05.1996 | direktion |
Adalena Bundgaard | 01.01.1991 | 05.11.1992 | direktion |
Anette Gabel-Jørgensen | 01.01.1991 | 05.11.1992 | direktion |
Benny Frisbæk Jensen | 01.01.1991 | 22.09.1992 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1991 | 28.06.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Bundgaard | 01.01.1991 | 31.05.1996 | bestyrelse |
Steen Gensmann | 01.01.1991 | 31.05.1996 | bestyrelse |
Svend Petersen | 01.01.1991 | 31.05.1996 | bestyrelse |