Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Grønning | 18.05.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dan Rybak | 01.04.1991 | 02.10.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Tornby Melskens | 01.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Supattra Nina Grønning | 01.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lonnie Melskens | 17.03.2014 | formand |
Erik Grønning | 01.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Lund Torjussen | 29.09.2014 | 29.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Morten Jensen | 17.06.2013 | 01.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
John Bisgaard | 02.02.2004 | 18.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Christian Løche Andersen | 19.12.2001 | 17.03.2014 | formand |
Patrycja Hohwü | 24.08.2000 | 28.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
Per Sanderhoff Olsen | 28.09.1998 | 24.08.2000 | bestyrelsesmedlem |
Britta Grønning | 01.04.1991 | 28.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Anne Grønning | 01.04.1991 | 28.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Claus Grønning | 01.04.1991 | 28.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Dan Rybak | 01.04.1991 | 02.10.1991 | bestyrelsesmedlem |
Annalise Stege | 01.04.1991 | 02.10.1991 | bestyrelsesmedlem |
Lise-Lotte Lyng Andersen | 01.04.1991 | 02.10.1991 | formand |