Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-11-04 fjernes Navne: FPC DATA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Constantiavej 4, 1. tv., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-25 fjernes Bestyrelse: Carsten Gideon (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-25 fjernes Direktion: Carsten Gideon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-25 fjernes Revisor: Statsaut. reviosr Bjarne Møldr up (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-25 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 tilføjes Navne: FPC DATA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 fjernes Navne: DRAS NR. 1393 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 fjernes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-14 tilføjes Vedtægter: 1991-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Constantiavej 4, 1. tv., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Navne: DRAS NR. 1393 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, Statsaut. reviosr Bjarne Møldr up (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)