Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Dan Rybak | 01.04.1991 | |
PG EJENDOMME HOLDING I ApS (CVR 10616271) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.04.1991 |
PG EJENDOMME HOLDING II ApS (CVR 11985335) | OPLØSTEFTERFUSION | 01.04.1991 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HOLDINGSELSKABET AF 17/1 1992 ApS (CVR 15525789) | NORMAL | 19.03.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Guldalderen 26 ApS (CVR 27958583) | 01.12.2012 | 19.03.2019 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
HOLDINGSELSKABET AF 17/1 1992 ApS (CVR 15525789) | 05.05.2006 | 18.03.2019 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SCB Leasing ApS (CVR 82946217) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 13.12.2021 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
SCB Leasing ApS (CVR 82946217) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 04.10.2010 | 12.12.2021 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
UTTENTHAL A/S (CVR 29796572) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 30.10.2006 | 27.04.2017 | 100,00% | 100,00% |
UTTENTHAL ERHVERVSEJENDOMME ApS (CVR 20956690) | NORMAL | 14.09.2004 | 04.11.2015 | 100,00% | 100,00% |