Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-01-12 fjernes Navne: BJ BJÆLKEHUSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 195, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 fjernes Direktion: Arne Bjørn Nawrocki (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 fjernes Revisor: MERKUR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-19 tilføjes Navne: BJ BJÆLKEHUSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 fjernes Navne: H J TEGNESTUEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og administrationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 tilføjes Vedtægter: 1997-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-27 tilføjes Navne: H J TEGNESTUEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-26 fjernes Navne: ECU ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 tilføjes Revisor: MERKUR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 fjernes Revisor: Charlotte Spuhr Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-11 fjernes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-11 tilføjes Navne: ECU ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 fjernes Navne: ADR NR. 1900 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 195, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1900 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Charlotte Spuhr Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)