Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjælsøvej 56, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-05 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-05 fjernes Navne: ROCK CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-09-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-05 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-05 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-05 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 fjernes Direktion: Erik Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjælsøvej 56, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 218, 6., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive koncertvirksomhed samt virksomhed ved handel og industri, herunder handel med aktier, obligationer, valuta, herunder terminshandler, optioner, warrants, råvarer og futures samt enhver herved ligestillet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Vedtægter: 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Direktion: Erik Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 fjernes Direktion: Carsten Krogh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-05 tilføjes Direktion: Carsten Krogh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-05 fjernes Direktion: Sebastian Zsolt Szigethy (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 fjernes Binavne: ROCK SHOW ApS, ROCK SHOW 99 ApS, ROCK SHOW 98 ApS, ROCK SHOW 97 ApS, ROCK SHOW 96 ApS, ROCK SHOW 95 ApS, ROCK SHOW 94 ApS, ROCK SHOW 93 ApS, ROCK SHOW 2000 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 fjernes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-09 tilføjes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-13 fjernes Revisor: Peter Nordahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-28 fjernes Binavne: HEADROOM RECORDS ApS, HEADROOM PUBLISHING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 tilføjes Navne: ROCK CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-04 fjernes Navne: FOVO INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-04 fjernes Direktion: Jan Herman Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-04 tilføjes Navne: FOVO INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-03 fjernes Navne: VICH 2885 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-03 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-03 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 218, 6., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-02-01 tilføjes Binavne: HEADROOM RECORDS ApS, HEADROOM PUBLISHING ApS, ROCK SHOW ApS, ROCK SHOW 99 ApS, ROCK SHOW 98 ApS, ROCK SHOW 97 ApS, ROCK SHOW 96 ApS, ROCK SHOW 95 ApS, ROCK SHOW 94 ApS, ROCK SHOW 93 ApS, ROCK SHOW 2000 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-02-01 tilføjes Navne: VICH 2885 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, Peter Nordahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)