Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Helge Dalum(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Birgit Gerda Kaufmann Dalum(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Dalum(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 40,00 % | 40,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Iben Dalum(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mikkel Kasper Dalum(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 18,18 % | 18,18 % | 22,73 % | 22,73 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Helge Dalum | 01.01.2007 | Gøgevang 66, 2970 Hørsholm |
Iben Dalum | 01.01.2007 | Olgasvej 13, 2970 Hørsholm |
Mikkel Kasper Dalum | 30.12.2010 | Birkegade 7, 2200 København N |
Peter Dalum | 01.08.2016 | Kildevej 31, 2960 Rungsted Kyst |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BIRGIT OG HELGE DALUM ApS | 15130776 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Birgit og Helge Dalum Holding ApS | 40256342 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.02.2016 | 20,89 (km) | Falkoner Alle 36, 2000 Frederiksberg | Gøgevang 66, 2970 Hørsholm |
BIRGIT OG HELGE DALUM ApS. |
Sidst opdateret den 28.11.2016 og angivet som gældende fra 27.10.2016 (2892 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Birgit Nørgaard | 35747761 |
Birgit Nørrung | 13701385 |
BIRGIT OG AUGUST JØRGENSEN I/S | 85578812 |
Birgit og Flemming Stubbe Holding ApS | 42992976 |
BIRGIT OG HELGE DALUM ApS | 15130776 |
Birgit og Helge Dalum Holding ApS | 40256342 |
BIRGIT OG JØRGEN VARMINGS FOND TILALMENNYTTIGE FORMÅL | 11638996 |
Birgit og Kent Karlsen | 16260592 |
Birgit og Kim Christensen | 26878128 |
BIRGIT OG KRISTIAN RØNNOW/BIRGIT WINTHER RØNNOW/KRISTIAN RØNNOW | 99203668 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Helge Dalum(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Birgit Gerda Kaufmann Dalum(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Peter Dalum(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Iben Dalum(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mikkel Kasper Dalum(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 32 % | 0 % | 9 % | 14 % | 23 % | 23 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Helge Dalum(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 3 | 0 | 5 |
Birgit Gerda Kaufmann Dalum(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 3 | 0 | 5 |
Peter Dalum(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 6 | 0 | 9 |
Iben Dalum(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 4 |
Mikkel Kasper Dalum(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sum | 0 | 16 | 0 | 27 |
Pct. | 0 % | 37 % | 0 % | 63 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |