Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-03-12 fjernes Navne: THE DUCK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Limfjordsvej 45, 2720 Vanløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Revisor: VANLØSE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 fjernes Bestyrelse: Maria Del Carmen Verhein (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 fjernes Direktion: Miguel Verhein (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-17 fjernes Bestyrelse: Søren Hulvej (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg, eksport og import af fødevarer og andre varer, anden handel, produktion samt konsulentydelser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 tilføjes Vedtægter: 1993-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-31 tilføjes Navne: THE DUCK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-30 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1371 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-30 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-30 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-30 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Limfjordsvej 45, 2720 Vanløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1371 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, VANLØSE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)