Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-07-26 fjernes Navne: SERVI TEC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansholms Parallelvej 7, 1., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Revisor: KURT BRØDSGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-04 fjernes Direktion: Morten Skødt Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-29 tilføjes Navne: SERVI TEC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-28 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1375 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-28 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-28 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-26 tilføjes Vedtægter: 1991-08-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansholms Parallelvej 7, 1., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1375 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, KURT BRØDSGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)