Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-11-02 fjernes Navne: LANDBOLYST FERIE- OG KURSUSCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Herredsvej 301, 4944 Fejø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 fjernes Revisor: Arne Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-21 fjernes Direktion: Marianne Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Direktion: Erik Blak Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-24 fjernes Direktion: Per Holger Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-24 fjernes Revisor: F.J. Revision v/Frank Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Navne: LANDBOLYST FERIE- OG KURSUSCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 fjernes Navne: SCSK 1601 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive hotel-, kursus og restaurationsvirksomhed og enhver form for handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 tilføjes Vedtægter: 1991-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herredsvej 301, 4944 Fejø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: SCSK 1601 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S, F.J. Revision v/Frank Jakobsen, Arne Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)