Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Boagervej 3, 7884 Fur (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Hovedbranche: Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Kontaktoplysninger: knud.peder.jensen@gmail.com (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Legale ejere: DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND FUUR SPAREKASSE FONDEN AF 2006 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Navne: FUR UDVIKLINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-10-01 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Stiftere: Laurits Nielsen, Lars Norgren Kopp (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-06-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-06-29 fjernes Bestyrelse: Knud Peder Jensen (formand) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-06-29 fjernes Direktion: Erik Søltoft Holmboe (direktion) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boagervej 3, 7884 Fur (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Boagervej 3, 7884 Fur (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 436.500,00 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2018-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2018-05-23 tilføjes Vedtægter: 2018-05-23 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-19 tilføjes Bestyrelse: Ulla Linde (suppleant) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2015-05-19 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Lykke (suppleant) (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-05-18 fjernes Bestyrelse: Ulla Linde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2013-05-27 tilføjes Bestyrelse: Søren Kruse Poulsen Bro (bestyrelse) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2013-05-27 fjernes Bestyrelse: Hans Edvard Thøgersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-13 tilføjes Legale ejere: DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND FUUR SPAREKASSE FONDEN AF 2006 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2012-05-29 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Lykke (suppleant) (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2012-05-29 fjernes Bestyrelse: Henning Baadsgaard Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Direktion: Erik Søltoft Holmboe (direktion) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2012-05-29 fjernes Direktion: Henning Baadsgaard Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-10 tilføjes Bestyrelse: Hans Edvard Thøgersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-10 fjernes Bestyrelse: Hans Edvard Thøgersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boagervej 3, 7884 Fur (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2010-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Anders Sørensens Vej 19, 7884 Fur (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-05-24 tilføjes Bestyrelse: Ulla Linde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2010-05-24 fjernes Bestyrelse: Leo Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: knud.peder.jensen@gmail.com (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2010-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2009-06-08 tilføjes Bestyrelse: Leo Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremme erhvervs- og turistudviklingen på Fur ved igangsætning og koordinering af erhvervs- og turistprojekter og andre tiltag, der fremmer udviklingen på Fur (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2008-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 435.500,00 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2008-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2008-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Vedtægter: 2008-05-28 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anders Sørensens Vej 19, 7884 Fur (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Anders Sørensens Vej 19, 7884 Fur (offentliggjort 2002-08-14)
Den 2006-05-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anders Sørensens Vej 19, 7884 Fur (offentliggjort 2002-08-14)
Den 2002-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Debel 1, 7884 Fur (offentliggjort 2001-06-11)
Den 2002-05-07 fjernes Bestyrelse: Jettie Elene Herne (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Bestyrelse: Hans Peter Søltoft Holmboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Debel 1, 7884 Fur (offentliggjort 2001-06-11)
Den 2001-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundevej 5, 7884 Fur (offentliggjort 2000-07-12)
Den 2001-05-31 tilføjes Bestyrelse: Hans Edvard Thøgersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Bestyrelse: Poul Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Bestyrelse: Erik Søltoft Holmboe (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Direktion: Henning Baadsgaard Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Direktion: Grete Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Bestyrelse: Grete Jacobsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 fjernes Bestyrelse: John Brinch Berthelsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Direktion: Grete Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 fjernes Direktion: Viggo Vejling Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-11 fjernes Bestyrelse: Mogens Fog (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundevej 5, 7884 Fur (offentliggjort 2000-07-12)
Den 1996-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nederby 25, 7884 Fur (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 1996-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-10-01 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 1995-06-08 tilføjes Bestyrelse: Poul Olesen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-08 fjernes Bestyrelse: Flemming Schmidt Eskildsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-08 tilføjes Direktion: Viggo Vejling Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-08 fjernes Direktion: Gunner Dalsgaard Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Navne: FUR UDVIKLINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 1991-09-04 fjernes Navne: SALKMN 117 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 104.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-04 fjernes Direktion: Laurits Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-04 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10.01.2000 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-02 tilføjes Navne: SALKMN 117 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-01 fjernes Navne: SALKIM 117 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nederby 25, 7884 Fur (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Schmidt Eskildsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Direktion: Laurits Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 1991-04-01 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Navne: SALKIM 117 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 1991-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-02)
Den 1991-04-01 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10.01.2000, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Stiftere: Laurits Nielsen, Lars Norgren Kopp (offentliggjort 2021-06-02)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-09)