Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Måløv Værkstedsby 82, 2760 Måløv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1999-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af håndværktøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-20 fjernes Navne: BALLERUP METAL- OG FORMVÆRKSTED ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-10-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Revisor: VAC REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 fjernes Direktion: Erik Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af håndværktøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af støbeforme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af metalbeslag (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation, herunder fremstilling af skumplastforme samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed, og selskabet kan tillige kautionere og pantsætte fast ejendom samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Vedtægter: 2007-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: bmfec@mail.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: bmfec@mail.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-08 tilføjes Revisor: VAC REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1999-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-27 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-27 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Direktion: Erik Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-23 tilføjes Navne: BALLERUP METAL- OG FORMVÆRKSTED ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-22 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1590 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-22 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Måløv Værkstedsby 82, 2760 Måløv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Bibranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af metalbeslag (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af støbeforme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1590 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)