Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Hjorth Pedersen | 12.08.2019 | adm. dir |
Søren Collstrup | 12.08.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Collstrup | 09.06.2017 | 11.08.2019 | adm. dir |
Carsten Hjorth Pedersen | 23.06.2015 | 09.06.2017 | adm. dir |
Nicolaj Balle Ladiges | 02.09.2008 | 23.06.2015 | direktør |
Lis Post | 12.10.2004 | 02.09.2008 | direktør |
Leif Post | 01.04.1991 | 12.10.2004 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1991 | 17.07.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicolaj Balle Ladiges | 12.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Hjorth Pedersen | 23.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Søren Ancher Arnsbo | 23.06.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Collstrup | 09.06.2017 | 12.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Ancher Arnsbo | 27.10.2014 | 22.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Hjorth Pedersen | 27.10.2014 | 22.06.2015 | formand |
Thomas Stoffregen Johansen | 06.01.2011 | 26.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Nicolaj Balle Ladiges | 02.09.2008 | 09.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Flindt Nielsen | 02.09.2008 | 23.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Finn Hother Madsen | 02.09.2008 | 27.10.2014 | formand |
Leif Kvist Pedersen | 02.09.2008 | 06.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Leif Post | 12.10.2004 | 02.09.2008 | formand |
Anders Post | 20.09.2001 | 02.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Martin Post | 20.09.2001 | 02.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lis Post | 01.04.1991 | 02.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Louis Martin Rahbek Printz | 01.04.1991 | 20.09.2001 | formand |