Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-04-30 fjernes Navne: ART DIRECT, GALLERY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 270, 2770 Kastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Direktion: Ane Skalbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Revisor: Mads Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Navne: ART DIRECT, GALLERY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 fjernes Navne: MALERFIRMAET FRANK ERNBAK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-03 tilføjes Direktion: Ane Skalbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-03 fjernes Direktion: Heiko Wilfried Rühlmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve erhverv indenfor køb og salg af kunst. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-03 tilføjes Vedtægter: 1996-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-06 tilføjes Navne: MALERFIRMAET FRANK ERNBAK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 fjernes Navne: FINANCIAL COOP COMPANY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-02 tilføjes Direktion: Heiko Wilfried Rühlmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-02 fjernes Direktion: Lennart Gutfelt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-09 tilføjes Navne: FINANCIAL COOP COMPANY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Navne: KIDS-WEAR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Direktion: John Jansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-20 tilføjes Navne: KIDS-WEAR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1603 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 270, 2770 Kastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1603 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S, Mads Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)