Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Torsvang 18, 9610 Nørager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-12 fjernes Direktion: Ole Bonde Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1998-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-12 fjernes Navne: MURERFIRMAET OLE BONDE LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-01-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 fjernes Stiftere: Ole Bonde Larsen, Jens Jacob Stegemann Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1998-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og dermed opnå bestemmende aktieposter/anparter i et eller flere datterselskaber samt at drive bygge- og entreprenørvirksomhed, handel og financiering og al anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 tilføjes Vedtægter: 1997-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 fjernes Direktion: Tina Bonde Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-09 tilføjes Navne: MURERFIRMAET OLE BONDE LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-08 fjernes Navne: MURERFIRMAET OLE BONDE LARSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-08-20 tilføjes Navne: MURERFIRMAET OLE BONDE LARSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-08-19 fjernes Navne: MURERFIRMAET STEGEMANN & LARSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-08-19 fjernes Direktion: Jens Jacob Stegemann Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torsvang 18, 9610 Nørager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-15 tilføjes Direktion: Jens Jacob Stegemann Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-15 tilføjes Navne: MURERFIRMAET STEGEMANN & LARSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-15 tilføjes Stiftere: Ole Bonde Larsen, Jens Jacob Stegemann Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)