Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-09-17 fjernes Navne: MEALS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 38, 1100 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-13 fjernes Revisor: POVL GABE & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-13 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-23 fjernes Direktion: Finn Birger Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-27 fjernes Direktion: Elisabeth Teilmann Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-06 tilføjes Navne: MEALS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-05 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1629 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-05 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-05 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Meals, hvis formål er at drive dagligvareforretning og restauranter samt anden form for virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed i ejendommen Østergade 26, København. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-26 tilføjes Vedtægter: 1991-07-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 38, 1100 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1629 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, POVL GABE & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)