Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Mayer | 18.03.1996 | 27.05.1997 | direktion |
Frede Mørck | 01.04.1991 | 18.03.1996 | direktion |
Ole Basbøll | 01.04.1991 | 17.10.1994 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1991 | 10.10.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Mayer | 18.03.1996 | 27.05.1997 | bestyrelse |
Linda Sjøstrøm | 01.04.1991 | 27.05.1997 | bestyrelse |
Frede Mørck | 01.04.1991 | 27.05.1997 | formand |
Kent Villibald Hansen | 01.04.1991 | 18.03.1996 | formand |
Anders Weber | 01.04.1991 | 17.10.1994 | bestyrelse |
John Michael Morris | 01.04.1991 | 07.03.1994 | bestyrelse |
Ole Basbøll | 01.04.1991 | 27.08.1993 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.04.1991 | 10.10.1991 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1991 | 10.10.1991 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.04.1991 | 10.10.1991 | formand |