Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-09-15 fjernes Navne: TRIMLINE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunderødvej 15, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Revisor: Arne Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-21 fjernes Direktion: Claus Pitzner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-23 tilføjes Navne: TRIMLINE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-22 fjernes Navne: SCSK 1623 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-22 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-22 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 tilføjes Vedtægter: 1991-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunderødvej 15, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Navne: SCSK 1623 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S, Arne Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)