Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tommy Kjehr | 01.04.1991 | 16.09.1997 | direktion |
Claus Larsen | 01.04.1991 | 06.04.1994 | direktion |
Dan Rybak | 01.04.1991 | 21.10.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tommy Kjehr | 01.04.1991 | 16.09.1997 | bestyrelse |
Annette Pia Poulsen Kjehr | 01.04.1991 | 16.09.1997 | bestyrelse |
Claus Larsen | 01.04.1991 | 17.03.1994 | bestyrelse |