Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-03-26 fjernes Navne: NIKITA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 63, 1260 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 fjernes Direktion: Alexander Koltscheff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 fjernes Revisor: PER MORTENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-15 fjernes Bestyrelse: Alexander Koltscheff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-15 fjernes Direktion: Pia Valliant (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, samt konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-11 tilføjes Vedtægter: 1995-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-02 fjernes Direktion: Henriette Rolf Larssen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-17 tilføjes Navne: NIKITA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-16 fjernes Navne: VICH 2913 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-16 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-16 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 63, 1260 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Bestyrelse: Alexander Koltscheff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Navne: VICH 2913 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, PER MORTENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)