Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tommy Boserup | 18.02.1993 | 11.07.1996 | direktion |
Fritz van Hauen | 03.08.1992 | 18.02.1993 | direktion |
Stig Holbøll Hasner | 05.02.1992 | 03.08.1992 | direktion |
John Abildgaard | 01.03.1991 | 05.02.1992 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.03.1991 | 23.12.1991 | direktion |