Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Formål | Vedtægter | Hovedbranche | Tegningsregel | ||||
Navne | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Revisor: Solveo Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2000-10-09 sletter virksomheden Ejerskaber: BUDDE SCHOU INT. A/S. (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2020-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved finansiering, investering i ejendomme, kapitalfonde, værdipapirer, valuta og finansielle instrumenter, herunder ikke-kommercielle forretninger, det være sig egenfinansieret eller lånefinansieret, og anden hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2020-10-01 tilføjes Vedtægter: 2020-10-01 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-01 fjernes Revisor: Solveo Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-01-28 tilføjes Revisor: Solveo Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-01-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-11-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2004-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Vedtægter: 2004-11-29 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 1996-12-12 tilføjes Navne: DAICO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-11 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1570 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-26 fjernes Revisor: Peter Lemkow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Legale ejere: Leif Gunnar Rørbøl (offentliggjort 2014-12-16)
Den 1991-07-01 tilføjes Reelle ejere: Leif Gunnar Rørbøl (offentliggjort 2017-09-15)
Den 1991-06-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kratholmsvej 4, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Binavne: DAICO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1570 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-07)
Den 1991-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Peter Lemkow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)