Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørstedsgade 62 421., 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-02 fjernes Direktion: Jonas Tideman Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-02 fjernes Navne: M. HANSEN, AKKU VEJLE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Stiftere: LIGREMA II AF 1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-25 fjernes Revisor: N44 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørstedsgade 62 421., 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 4, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-18 tilføjes Direktion: Jonas Tideman Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 fjernes Direktion: Henning Nyegaard Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Navne: M. HANSEN, AKKU VEJLE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-17 fjernes Navne: KAHEMA ADMINISTRATIONS- OG FINANSIERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Vedtægter: 2001-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 fjernes Revisor: Revision 88 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Direktion: Henning Nyegaard Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 fjernes Direktion: Kirsten Marie Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-31 tilføjes Navne: KAHEMA ADMINISTRATIONS- OG FINANSIERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-30 fjernes Navne: ÅÆØ 421 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-30 fjernes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-30 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 4, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-08 tilføjes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-08 tilføjes Navne: ÅÆØ 421 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS, Revision 88 ApS, N44 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Stiftere: LIGREMA II AF 1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)