Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulrik Frederiksen | 04.10.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Frederiksen | 04.10.2006 | 04.10.2006 | direktion |
Ole Rose Nielsen | 01.05.1991 | 09.03.1993 | direktion |
Bjarne Jessen Mogensen | 01.05.1991 | 28.01.1992 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.05.1991 | 13.11.1991 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Preben Gundersen | 04.10.2006 | bestyrelse |
Erik Frederiksen | 04.10.2006 | formand |
Ulrik Frederiksen | 01.05.1991 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lise Frederiksen | 01.05.1991 | 04.10.2006 | bestyrelse |
Troels Frederiksen | 01.05.1991 | 04.10.2006 | bestyrelse |
Bjarne Jessen Mogensen | 01.05.1991 | 09.03.1993 | bestyrelse |
Ole Rose Nielsen | 01.05.1991 | 09.03.1993 | bestyrelse |
Povl Christian Jensen | 01.05.1991 | 09.03.1993 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.05.1991 | 13.11.1991 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.05.1991 | 13.11.1991 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.05.1991 | 13.11.1991 | bestyrelse |