Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-01-19 fjernes Navne: SLP NR. 10.717 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmerholtåsen 9, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Revisor: AKTIESSELSKABET SR-REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen, PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS, ASX 11.868 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 fjernes Bestyrelse: Ole -Frimann Grøtvedt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 fjernes Direktion: Kurt Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-26 fjernes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-26 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Formål: Selskabets er at forestå projektering og anlæg af golfbaner med tilhørende faciliteter på faste ejendomme i Danmark, der erhverves af selskabet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Vedtægter: 1991-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmerholtåsen 9, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Navne: SLP NR. 10.717 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, AKTIESSELSKABET SR-REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen, PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS, ASX 11.868 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)