Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1996-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Navne: HAAGEN-DAZS DENMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Stiftere: SELVIAC NEDERLAND B.V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 fjernes Bestyrelse: Roger John Gardner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 fjernes Direktion: Ian Puckett (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-15 fjernes Bestyrelse: Helle Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Bestyrelse: John Michael Summerlin (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-15 fjernes Direktion: Jens Rosenkvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Direktion: Ian Puckett (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1996-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel,industri og restaurationsdrift. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-31 tilføjes Vedtægter: 1996-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-27 fjernes Bestyrelse: Carl Peter Kandel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-27 fjernes Direktion: Carl Peter Kandel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-23 fjernes Direktion: Peter Thure Robert Brodd (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-07 fjernes Bestyrelse: Rodrick Eugene Heien (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-12 fjernes Bestyrelse: Richard Martin Paschal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-12 fjernes Direktion: Richard Martin Paschal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-10 fjernes Bestyrelse: Thierry Pierre Dean Gaches (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 fjernes Bestyrelse: Anthony Gerard McGrath (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 fjernes Direktion: Lars Nannerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-15 fjernes Direktion: Anthony Gerard McGrath (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 fjernes Direktion: Torsten Hoffmeyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-11 fjernes Direktion: Ove Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-08 tilføjes Bestyrelse: Anthony Gerard McGrath (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Direktion: Ove Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-08 tilføjes Navne: HAAGEN-DAZS DENMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Stiftere: SELVIAC NEDERLAND B.V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)