Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-05-24 fjernes Navne: VALDEMAR CARLSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Børupvej 91, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 fjernes Bestyrelse: Valdemar Carlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 fjernes Direktion: Valdemar Carlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er teknisk rådgivning og bistand med henhold til planlægning, ingeniørarbejde og landskabs- arkitektarbejde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 tilføjes Vedtægter: 1991-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-05 fjernes Bestyrelse: Johan Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-05 fjernes Revisor: Per Krogh Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-09 tilføjes Navne: VALDEMAR CARLSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-08 fjernes Navne: LANDSKABSARKITEKTFIRMAET VALDEMAR CARLSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Børupvej 91, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Bestyrelse: Johan Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Direktion: Valdemar Carlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Navne: LANDSKABSARKITEKTFIRMAET VALDEMAR CARLSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Revisor: Per Krogh Petersen, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)