Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-03-26 fjernes Navne: CENTRUM KØD OG FLÆSK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 38, 3000 Helsingør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 fjernes Direktion: Bjarne Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET HANS CHR. BAYER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 tilføjes Navne: CENTRUM KØD OG FLÆSK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-11 fjernes Navne: TM LINE/DENKA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-11 fjernes Bestyrelse: Mogens Ærthøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 tilføjes Navne: TM LINE/DENKA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Navne: CENTRUM KØD OG FLÆSK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 tilføjes Navne: CENTRUM KØD OG FLÆSK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1462 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 tilføjes Vedtægter: 1991-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 38, 3000 Helsingør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Bestyrelse: Mogens Ærthøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1462 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSFIRMAET HANS CHR. BAYER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)