Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henning Ahle | 01.02.2019 | direktør |
Niels Anton Kirkegaard | 10.01.2003 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peder Noe | 29.04.1991 | 10.01.2003 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Calle Stengaard | 01.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Iben Kristine Kirkegaard | 15.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kennet Urup Pedersen | 08.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Henning Ahle | 10.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Niels Anton Kirkegaard | 12.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Dorthea Kirkegaard | 14.04.2003 | 08.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Galsgaard | 12.10.2001 | 10.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Peder Noe | 12.10.2001 | 06.04.2003 | bestyrelsesmedlem |