Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Stiftere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk, industri, transport samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Vedtægter: 2014-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snehvidevej 56, 8870 Langå (offentliggjort 2013-05-08)
Den 2013-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 11, 8940 Randers SV (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2011-07-12 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2011-07-12)
Den 2011-07-12 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2011-07-12)
Den 2011-07-11 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2009-01-27 tilføjes Legale ejere: SØREN JESPER LANNG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2009-01-27 tilføjes Navne: S.J. TRANSPORT ApS (offentliggjort 2009-02-18)
Den 2009-01-26 fjernes Navne: S.J. TRANSPORT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-27 tilføjes Reelle ejere: Søren Jesper Lanng (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2009-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-18)
Den 2009-01-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-27 fjernes Bestyrelse: Kurt Nejmann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2004-02-16)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 11, 8940 Randers SV (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 11, 8900 Randers C (offentliggjort 2005-08-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-03 fjernes Revisor: FA. JOHN R. ENGEDAL SØRENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 11, 8900 Randers C (offentliggjort 2005-08-03)
Den 2005-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruerbakken 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2004-02-16)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-28 tilføjes Bestyrelse: Kurt Nejmann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Direktion: Søren Jesper Lanng (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-28 fjernes Revisor: FA. JOHN R. ENGEDAL SØRENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Stiftere: Jens Alexander Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 tilføjes Revisor: FA. JOHN R. ENGEDAL SØRENSEN ApS, FA. JOHN R. ENGEDAL SØRENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 fjernes Revisor: Svend Aage Kristian Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Revisor: Svend Aage Kristian Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 fjernes Revisor: Reviham ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 fjernes Direktion: Jens Alexander Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruerbakken 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-07 tilføjes Direktion: Jens Alexander Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-07 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-07 tilføjes Navne: S.J. TRANSPORT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-07 tilføjes Revisor: Reviham ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-07 tilføjes Stiftere: Jens Alexander Rasmussen, Jens Alexander Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)