Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Simmelsgaard | 28.08.2010 | 08.04.2019 | direktør |
Per Anders Larsen | 16.06.2009 | 27.08.2010 | adm. dir |
Jørgen Andsbjerg | 01.04.1998 | 02.06.2009 | adm. dir |
Bent Agerup | 23.03.1991 | 21.03.1998 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Bjerg Iversen | 04.02.2019 | 08.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ole Reenberg Eybye Fonnesbæk | 21.02.2017 | 04.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Andreas Ryby | 26.02.2016 | 21.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens-Henrik Munk Hansen | 02.05.2009 | 08.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Alstrøm | 20.01.2009 | 08.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Simmelsgaard | 20.01.2009 | 08.04.2019 | formand |
Ole Reenberg Eybye Fonnesbæk | 20.01.2009 | 05.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Bo Carsten Borðoy | 26.04.2008 | 26.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Fløjstrup Lorentsen | 26.04.2008 | 02.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Andreas Ryby | 03.08.2005 | 26.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ole Jesper Stage | 13.04.2002 | 20.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Kim Greger Christiansen | 17.03.2001 | 22.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Christian Korch | 17.03.2001 | 22.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Andsbjerg | 17.03.2001 | 17.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Højrup Jensen | 18.03.2000 | 02.12.2008 | formand |
Hans Peter Nielsen | 18.03.2000 | 01.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Niels Edvard Leegaard | 21.03.1998 | 26.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Erik Johannes Christian Alstrøm | 21.03.1998 | 17.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Morten Hedegaard Mortensen | 21.03.1998 | 18.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jan Laxholm | 23.03.1991 | 26.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ivar Bilenberg | 23.03.1991 | 18.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Meelby | 23.03.1991 | 18.03.2000 | formand |
Kaj Jessen | 23.03.1991 | 21.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Villy Brodal Rasmussen | 23.03.1991 | 21.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Højrup Jensen | 23.03.1991 | 11.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Erik Johannes Christian Alstrøm | 23.03.1991 | 11.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Revsbæk | 23.03.1991 | 11.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Alf Bjarne Roholdt Larsen | 23.03.1991 | 11.04.1996 | formand |