Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Thor Hansen | 19.04.2012 | 28.12.2012 | adm. dir |
Henrik Lindstrøm Knudsen | 11.05.2010 | 19.04.2012 | adm. dir |
Helmer Jensen Uhrenholt | 25.04.2006 | 11.05.2010 | direktion |
Flemming Molin | 01.09.2002 | 25.04.2006 | adm. dir |
Tommy Odgaard Andersen | 12.11.2001 | 01.09.2002 | adm. dir |
Flemming Molin | 24.03.1998 | 12.11.2001 | direktion |
Karl Molin | 20.10.1995 | 24.03.1998 | direktion |
Jakob Pedersen | 01.06.1995 | 30.10.1995 | adm. dir |
Flemming Molin | 13.05.1991 | 01.06.1995 | direktion |
Karl Molin | 13.05.1991 | 28.09.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Johannes Juul Jensen | 14.05.2012 | 28.12.2012 | bestyrelse |
Niels Kjær | 01.05.2012 | 29.05.2012 | bestyrelse |
Finn Thor Hansen | 17.04.2012 | 28.12.2012 | bestyrelse |
Jan Ehlers Lønstrup | 17.04.2012 | 28.12.2012 | formand |
Henrik Heide Ottosen | 22.09.2011 | 17.04.2012 | bestyrelse |
Henrik Lindstrøm Knudsen | 22.09.2011 | 17.04.2012 | bestyrelse |
Lars Bonderup Bjørn | 28.01.2010 | 17.04.2012 | formand |
Anders Hjulmand | 28.01.2010 | 22.09.2011 | bestyrelse |
Flemming Molin | 17.12.2001 | 22.09.2011 | bestyrelse |
Benny Molin | 20.01.1998 | 22.09.2011 | bestyrelse |
Karl Molin | 20.10.1995 | 19.06.2000 | bestyrelse |
Lise-Lotte Molin Elkjær | 13.05.1991 | 22.09.2011 | bestyrelse |
Flemming Molin | 13.05.1991 | 01.06.1995 | bestyrelse |
Benny Molin | 13.05.1991 | 01.06.1995 | bestyrelse |