Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Årsbeskæftigelse | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Interessenter | Reelle ejere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-01-01 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-01 tilføjes Navne: DK-France I/S v/Kruse-Leroyer (offentliggjort 2016-11-27)
Den 2016-11-30 fjernes Navne: DK & France I/S v/Kruse-Leroyer (offentliggjort 2016-11-27)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2013-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 3, 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2013-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: dk-france@dk-france.dk (offentliggjort 2013-10-28)
Den 2013-11-01 tilføjes Navne: DK & France I/S v/Kruse-Leroyer (offentliggjort 2016-11-27)
Den 2013-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvej 25, 8653 Them (offentliggjort 2011-03-02)
Den 2013-10-31 fjernes Navne: DK & FRANCE I/S V/L. HANSEN OG P. LEROYER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Oversættelse og tolkning (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tolkning og oversættelse (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvej 25, 8653 Them (offentliggjort 2011-03-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvej 25, 8653 Them (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tolkning og oversættelse (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Tolkning og oversættelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvej 25, 8653 Them (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tolkning og oversættelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Interessenter: Patrick Yves Gerard Leroyer, Liselotte Kruse Balslev Hansen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: DK & FRANCE I/S V/L. HANSEN OG P. LEROYER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Reelle ejere: Patrick Yves Gerard Leroyer, Liselotte Kruse Balslev Hansen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)