Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Hedegaard | 01.04.1991 | 15.11.2001 | direktion |
Jørn Ulrich Pedersen | 01.04.1991 | 23.06.1994 | direktion |
Steen Hedegaard | 01.04.1991 | 12.08.1993 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.04.1991 | 12.08.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jytte Kjølby | 01.04.1991 | 15.11.2001 | bestyrelse |
Claus Frese Hedegaard | 01.04.1991 | 15.11.2001 | bestyrelse |
Steen Hedegaard | 01.04.1991 | 15.11.2001 | bestyrelse |
Ove Arne Nielsen | 01.04.1991 | 25.11.1994 | bestyrelse |
Jørn Ulrich Pedersen | 01.04.1991 | 23.06.1994 | bestyrelse |
Ove Arne Nielsen | 01.04.1991 | 12.08.1993 | bestyrelse |
Annie Frese Hedegaard | 01.04.1991 | 25.03.1993 | bestyrelse |
Arne Pedersen | 01.04.1991 | 21.04.1992 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.04.1991 | 12.08.1991 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.04.1991 | 12.08.1991 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.04.1991 | 12.08.1991 | formand |