Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Byåsen 49, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Binavne: SKO CAFEEN ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Direktion: Ulla Terkildsen (direktion) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-03-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Kontaktoplysninger: niels@terkildsen.org (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Legale ejere: Ulla Terkildsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-01 tilføjes Legale ejere: Ulla Terkildsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-01 fjernes Legale ejere: Niels Terkildsen (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-25 fjernes Navne: NIELS OG ULLA HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Reelle ejere: Ulla Terkildsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-01 tilføjes Reelle ejere: Ulla Terkildsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-01 fjernes Reelle ejere: Niels Terkildsen (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-25 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Stiftere: Niels Terkildsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-08-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byåsen 49, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-14 tilføjes Kontaktoplysninger: niels@terkildsen.org (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-13 fjernes Kontaktoplysninger: sko-cafeen@mail.dk (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-09-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-07-30 fjernes Revisor: Henrik Ardal Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2012-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 76, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2011-08-19)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 76, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2011-08-19)
Den 2011-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindelyvej 15, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-01-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2009-01-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-08-07)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindelyvej 15, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindelyvej 15, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2006-09-11)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindelyvej 15, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2006-09-11)
Den 2006-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2006-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueadministration (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2006-08-31 tilføjes Navne: NIELS OG ULLA HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2006-08-30 fjernes Navne: SKO CAFEEN ApS (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2006-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2006-08-31 tilføjes Vedtægter: 2006-08-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2006-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-08-07)
Den 2006-07-31 fjernes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: sko-cafeen@mail.dk (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2005-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2005-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 14, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-22 tilføjes Direktion: Ulla Terkildsen (direktion) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2005-08-22 fjernes Direktion: Niels Terkildsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Navne: SKO CAFEEN ApS (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2005-08-21 fjernes Navne: EURO SKO GILLELEJE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 1996-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-25)
Den 1996-06-25 tilføjes Navne: EURO SKO GILLELEJE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-24 fjernes Navne: FF-SKO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 14, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-15 tilføjes Binavne: SKO CAFEEN ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 1991-04-15 tilføjes Direktion: Niels Terkildsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-03-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 1991-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 1991-04-15 tilføjes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-15 tilføjes Legale ejere: Niels Terkildsen (offentliggjort 2020-02-14)
Den 1991-04-15 tilføjes Navne: FF-SKO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-15 tilføjes Reelle ejere: Niels Terkildsen (offentliggjort 2020-02-14)
Den 1991-04-15 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 1991-04-15 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 1991-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-25)
Den 1991-04-15 tilføjes Revisor: Henrik Ardal Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-15 tilføjes Stiftere: Niels Terkildsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 1991-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 1991-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)