Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Frede Alstrup | 08.03.1991 | |
JJH Advize & Finans ApS (CVR 14807381) | NORMAL | 08.03.1991 |
Jørgen Jørgensen Hansen | 08.03.1991 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FREJA TRANSPORT & LOGISTICS HOLDING A/S (CVR 35839224) | NORMAL | 28.04.2014 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SDK Logistics Service Taulov A/S (CVR 42063207) | NORMAL | 27.01.2021 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
SØHOLM INVEST III I/S (CVR 27296890) | SLETTET | 13.08.2003 | 28.02.2011 | 20,00-24,99% | 20,00-24,99% |
SPEDITION FREJA A/S FOR (PFEIK AG SCHWEIZ) (CVR 19376486) | Ophørt | 01.08.1996 | 30.06.2001 | 100,00% | 100,00% |
SPEDITION FREJA A/S FOR (IMPERIAL EXPORTERS & IMPORTERS HONG KONG) (CVR 19442748) | Ophørt | 01.08.1996 | 01.12.1999 | 100,00% | 100,00% |