Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Fastenrath | 01.03.2006 | 08.02.2012 | direktion |
Bent Møller Jakobsen | 18.04.1991 | 01.03.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan-Rainer Schmitt | 02.06.2009 | 10.12.2010 | bestyrelse |
Carsten Fastenrath | 01.03.2006 | 08.02.2012 | bestyrelse |
Rikke Fastenrath | 18.04.1991 | 08.02.2012 | bestyrelse |
Birgit Kinttof Jakobsen | 18.04.1991 | 08.02.2012 | formand |
Pernille Møller Christensen | 18.04.1991 | 15.02.2007 | bestyrelse |
Bent Møller Jakobsen | 18.04.1991 | 01.03.2006 | bestyrelse |