Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mark Pierre P Beerts | 01.02.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sebastien Yannick Montarou | 01.06.2019 | 01.02.2024 | adm. dir |
Jan Fonseca Wrang | 29.06.2009 | 31.05.2019 | adm. dir |
Hans Wichmann Madsen | 28.11.2001 | 29.06.2009 | adm. dir |
Herdis Koudahl | 28.11.2001 | 31.10.2001 | direktør |
Steen Ørgaard Konradsen | 26.02.1991 | 29.11.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Federico Levenson | 12.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Marie Zoé Jacqueline Héléne Beaugrand | 24.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jean Phillipe Francis Joseph Gelbert-Maury | 11.05.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
François Jacques Prospert | 17.05.2019 | 12.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Timo Otto Grunewalder | 29.06.2009 | 24.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jean Phillipe Francis Joseph Gelbert-Maury | 29.06.2009 | 10.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Fonseca Wrang | 29.06.2009 | 15.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Guillaume, Philippe, Bruno Caroit | 22.05.2008 | 17.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Olivier Marc Philippe Delrieu | 09.11.2007 | 18.05.2018 | formand |
Hans Wichmann Madsen | 09.11.2007 | 29.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Steen Ørgaard Konradsen | 09.11.2007 | 02.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Genevieve Piquard | 09.11.2007 | 22.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Phillippe M. V. C. D. Madaticandy | 15.03.2007 | 09.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jean-Philippe Bernard | 01.10.2004 | 09.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Torben Kargaard Jensen | 02.03.2004 | 09.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Pierre Francois de Brisson de Laroche | 02.03.2004 | 14.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Gareth John Campbell | 02.03.2004 | 30.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
Torben Vad | 05.11.2003 | 02.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Ebbesen Dam | 28.11.2001 | 14.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Herdis Koudahl | 28.11.2001 | 05.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Neels Rehl | 26.02.1991 | 31.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Torben Vad | 26.02.1991 | 31.10.2001 | bestyrelsesmedlem |