Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikkel Søgaard Christiansen | 05.03.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johannes Christiansen | 05.03.2015 | 05.03.2019 | adm. dir |
Susanne Petersen | 15.04.2010 | 05.03.2015 | adm. dir |
Johannes Christiansen | 01.11.1990 | 15.04.2010 | direktør |
Dan Rybak | 01.11.1990 | 13.06.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Faudel | 13.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Søgaard Christiansen | 13.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Knud Mainusch | 13.05.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Søgaard | 10.04.2019 | 13.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Christiansen | 10.04.2019 | 13.05.2021 | formand |
Annemarie Abildtrup Søgaard | 08.04.2015 | 13.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Søgaard | 11.03.2015 | 09.04.2019 | formand |
Johannes Christiansen | 05.03.2015 | 09.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Søgaard | 05.01.2013 | 10.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Petersen | 15.04.2010 | 08.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Christiansen | 15.04.2010 | 04.03.2015 | formand |
Jan Højgaard Sørensen | 15.04.2010 | 15.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Annemarie Abildtrup Søgaard | 01.11.1990 | 15.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Theodor Christiansen | 01.11.1990 | 15.04.2010 | formand |