Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Århusvej 19, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: butik@datafilen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-07 fjernes Navne: PVHS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-07 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-17 fjernes Bestyrelse: Gerda Vestergaard Sunesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-17 fjernes Direktion: Peter Vestergaard Hove Sunesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Vedtægter: 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Bestyrelse: Mette Stamp Sunesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 fjernes Bestyrelse: Niels Vestergaard Hove Sunesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-10-24)
Den 2007-11-08 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-13 tilføjes Navne: PVHS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-12 fjernes Navne: DATAFILEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-09-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-10-24)
Den 2005-09-08 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2005-09-09 fjernes Binavne: IT-WEBBUY A/S, I T BUTIKKEN A/S, HANDEL-HER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-12 fjernes Revisor: EJ AF 1/4-01 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: butik@datafilen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-14 tilføjes Binavne: IT-WEBBUY A/S, I T BUTIKKEN A/S, HANDEL-HER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Bestyrelse: Niels Vestergaard Hove Sunesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-03 fjernes Revisor: Knud Haubro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-28 tilføjes Revisor: Knud Haubro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-28 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-02 tilføjes Navne: DATAFILEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-01 fjernes Navne: VICH 2817 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-01 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Århusvej 19, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: VICH 2817 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab, EJ AF 1/4-01 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)