Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tomsagervej 18, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-01 fjernes Navne: GRODT TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-03-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-26 fjernes Bestyrelse: Kjeld Ahrenkiel Frederiksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-26 fjernes Direktion: Jan Erik Soll Sunde (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsagervej 18, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Logistikparken 5, 8220 Brabrand (offentliggjort 2010-09-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-13 fjernes Bestyrelse: Jørn Skov (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Logistikparken 5, 8220 Brabrand (offentliggjort 2010-09-24)
Den 2010-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 45, 7100 Vejle (offentliggjort 2008-07-30)
Den 2010-09-01 tilføjes Bestyrelse: Jørn Skov (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Bestyrelse: Lars Rix (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Direktion: Jan Erik Soll Sunde (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Direktion: Lars Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fragtmandsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Vedtægter: 2010-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-02 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Revisor: CMJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-20 tilføjes Revisor: CMJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Revisor: DRJ ÅBYHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 fjernes Bestyrelse: Lars Ole Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Bestyrelse: Karen Damgaard Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 fjernes Bestyrelse: Knud Husted Yde Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 tilføjes Direktion: Lars Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 fjernes Direktion: Lars Ole Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 45, 7100 Vejle (offentliggjort 2008-07-30)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 45, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Revisor: DRJ ÅBYHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-17 tilføjes Bestyrelse: Lars Rix (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 tilføjes Direktion: Lars Ole Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Direktion: Knud Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-27 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1/7 1996. VEJLE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-31 tilføjes Navne: GRODT TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-30 fjernes Navne: VICH 2804 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-30 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 45, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: VICH 2804 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1/7 1996. VEJLE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)