Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Brendes Mikkelsen | 01.07.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Schou | 22.05.1991 | 01.07.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Brendes Mikkelsen | 01.07.2005 | 16.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ejner Mikkelsen | 01.07.2005 | 01.01.2014 | formand |
Ole Schou | 22.05.1991 | 01.07.2005 | bestyrelsesmedlem |
Kate Randi Schou | 22.05.1991 | 01.07.2005 | formand |
Freddy Voigt Poulsen | 22.05.1991 | 21.05.2003 | bestyrelsesmedlem |